Historický schematizmus slov. farností
Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : | 3654 |
Meno kňaza : | Kubrický, Ondrej |
Pcmeno kňaza : | kubrickyondrej |
Názov knihy : | Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894. |
Skratka knihy : | nem1894 |
Strany : | 723 |
Poradie : | 172430 |
Citát : | Kubriczky Andreas.Natus 21. Febr. 1819. in Lök in cottu Bars. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 15. Jul. 1843. ordinatus. Cooperatorem egit in Nagy-Súr a. duobus, hinc in Cseklész a. tribus. 15. Jul. 1849. nominatus parochus in Taksony, ubi 1862. munere surr. subin. ord., VADni districtus Szeredensis condecoratus. 1880. canon. hon. Strigon. factus. Mense Jun. 1885. resignavit parochiam, factus canonicus Posoniensis. † 19. Jan. 1887. Gessit munus et examinatoris prosynodalis et censoris dioecesani. |
Preklad : | Narodil sa 21. februára 1819 v Loku v Tekovskej župe. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Pešti. 15. júla 1843 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil dva roky v Šúrovciach, potom tri roky v Čeklísi čiže Bernolákove. 15. júla 1849 bol vymenovaný za farára v Takšoni čiže Matúškove, kde v r. 1862 zastával úrad zastupujúceho a potom riadneho dekana seredského dištriktu. V r. 1880 sa stal ostrihomským honorárnym kanonikom. V mesiaci júni 1885 sa zriekol farnosť, stal sa bratislavským kanonikom. † 19. januára 1887. Zastával aj úrad prosynodálneho examinátora a diecézneho cenzora. |
Číslo záznamu : | 60022 |
Meno kňaza : | Kubrický, Ondrej |
Pcmeno kňaza : | kubrickyondrej |
Číslo knihy : | 4661 |
Názov knihy : | Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000. |
Skratka knihy : | lexikon |
Strany : | 775 |
Poradie : | 13110 |
Citát : | KUBRICKÝ (Kubritzky), Ondrej (* 21.2.1819 Lok, okr. Levice - + 19.1.1887 Bratislava) - kanonik, publicista. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Štiavnici (1827-1831), v Leviciach (1831-1835), v Ostrihome (1835). Filozofiu vyštudoval v Trnave (1836-1838), teológiu v Pešti. Za kňaza ho vysvätili r.1843. Bol kaplánom v Šúrovciach-Veľkom Súre, v Bernolákove (1846). R.1849 sa stal farárom v Matúškove, r.1862 dekanom, r.1880 titulárnym kanonikom, r.1885 bratislavským kanonikom. Písal články o výchove a vzdelávaní, o staršej cirkevnej literatúre, biografie cirkevných dejateľov, uverejňoval recenzie kníh v maďarských náboženských časopisoch. Lit.: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s.294. VLADIMÍR GREGOR |