Historický schematizmus slov. farností
Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : | 28124 |
Meno kňaza : | Koža, Karol Ján, OFM |
Pcmeno kňaza : | kozakaroljanofm |
Číslo knihy : | 401119 |
Názov knihy : | Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978 |
Skratka knihy : | Schem78 |
Strany : | 126 |
Poradie : | 13680 |
Citát : | Koža Ján Karol, ThLic., n. 5. 7. 1902 v Hlohovci, o. 17. 7. 1926, kapl. Malacky, 1930 kapl. Skalica, 1935 kapl. Tek. N. Ves, 1946 kapl. Zálužie, 1937 kapl. Dun. Streda, spr. f. Lamač, Stupava, 1948 spr. f. V. Chyndice. |
Číslo záznamu : | 43917 |
Meno kňaza : | Koža, Karol Ján, OFM |
Pcmeno kňaza : | kozakaroljanofm |
Číslo knihy : | 1019597 |
Názov knihy : | Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text) |
Skratka knihy : | plv1 |
Poradie : | 4790 |
Citát : | Koža, Karol Ján (* 5. júla 1902 Hlohovec – + 25. februára 1983 Nitra) — františkán, ThLic. Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 27. augusta 1919 a večné sľuby skladal 21. decembra 1924. Teológiu študoval v Beckove a v Žiline. Kňazské svätenie mu udelili 18. júla 1926. Pôsobil ako diecézny kňaz – najprv bol kaplánom v Malackách a v Skalici. V roku 1931 ešte študoval teológiu v Štrasburgu a dosiahol licenciát – ThLic. Bol lektorom fundamentálnej teológie v rehoľnom bohosloveckom učilišti v Žiline. V roku 1935 vystúpil z rehole a stal sa kaplánom v Tekovskej Novej Vsi, v roku 1936 vo Veľkom Záluží a v 1937 v Dunajskej Strede. Neskôr spravoval farnosti v Lamači a v Stupave. Napokon – od roku 1948 – spravoval farnosť vo Veľkých Chyndiciach. Na odpočinku žil v Nitre. |
Číslo záznamu : | 67725 |
Meno kňaza : | Koža, Karol Ján, OFM |
Pcmeno kňaza : | kozakaroljanofm |
Názov knihy : | Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948 |
Skratka knihy : | Schem1948 |
Strany : | 347 |
Poradie : | 2580 |
Citát : | Koža Joannes Carolus, nat. Hlohovec 5. Jul. 1902, ord. Nitra 18. Jul. 1926, ex O. F. M. (P. Carolus) 30. Mart. 1936 ad exper. susc., vic. coop. Ujlak, Dunajská Streda, 1937 vic. oec. Lamač, Stupava, 1938 par. Supava, 1948 vic. oec. Hyndice. |